序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李林平 | 50% | 400.0万人民币 |
2 | 潘宜祖 | 50% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘宜祖
|
|
2 |
李林平
|
|
3 |
苏珊
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
花垣县诚信房地产开****有限责任公司保靖分公司
|
李林平 | 2014-05-15 |
2 |
花垣县诚信房地产开****有限责任公司吉首分公司
|
马万儒 | 2007-07-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李林平
|
2 | 2020-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
苏珊
|
3 | 2020-06-01 | 章程备案 |
|
2020-05-27股东股权、住所、经营期限;经理、监事、章程备案。
|
4 | 2020-06-01 | 股东变更 |
|
李林平 , [新增]潘宜祖
|
5 | 2020-06-01 | 地址变更 |
|
湖南省湘西土家族苗族自治州花垣工业集中区创新创业孵化中心
|
6 | 2020-06-01 | 经营期限 |
|
2002年11月1日 至 长期
|
7 | 2020-05-09 | 联络员备案 |
|
苏珊 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2017-04-06 | 联络员备案 |
|
苏珊 备案手机:***** (网上办理)
|
9 | 2016-06-21 | 分公司/分支机构备案 |
|
花垣县诚信房地产开****有限责任公司吉首分公司;
|
10 | 2013-03-05 | 投资人(股权)变更 |
|
潘宜祖出资 400.00000( + 100% )万元 人民币 ;潘宜西出资 400.00000( + 100% )万元 人民币
|