序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛吓堂 | 45% | 81万人民币 |
2 | 郑成捷 | 30% | 54万人民币 |
3 | 陈茜 | 15% | 27万人民币 |
4 | 薛守谋 | 10% | 18万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛吓堂
|
|
2 |
薛守谋
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
吉首市金源投资咨询服务有限责任公司吉首市树岩桥加油站
|
兰如夏 | 2017-02-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-16 | 联络员备案 |
陈茜 *** 备案手机:***
|
薛吓堂 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛吓堂
|
薛吓堂
|
3 | 2021-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈茜 [退出]
|
薛守谋 [新增]
|
4 | 2021-04-16 | 股东变更 |
陈茜 ,薛吓堂
|
陈茜 ,薛守谋 , [新增]薛吓堂 ,郑成捷 [新增]
|
5 | 2021-04-16 | 章程备案 |
无
|
2021-04-09股权变更
|
6 | 2021-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛经标 [退出]
|
薛吓堂 [新增]
|
7 | 2021-03-23 | 联络员备案 |
陈茜 *** 备案手机:***
|
陈茜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2020-06-19 | 地址变更 |
吉首市商业城吉盛东路三楼322-325号门面
|
吉首市镇溪办事处人民北路95号B栋10-13
|
9 | 2020-06-19 | 章程备案 |
无
|
2020-06-15变更地址
|
10 | 2020-06-19 | 联络员备案 |
陈西 *** 备案手机:***
|
陈茜 *** 备案手机:***
|