序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨光红 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-08 | 联络员备案 |
李建学 *** 备案手机:***
|
杨光红 *** 备案手机:***
|
2 | 2017-04-14 | 联络员备案 |
李建学 备案手机:*****
|
李建学 备案手机:*****
|
3 | 2016-08-10 | 财务负责人 |
|
葛永清
|
4 | 2016-07-07 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
备案手机:*****
|