序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭信 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 彭正爱 | 49% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭信
|
|
2 |
彭正爱
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-28 | 联络员备案 |
黄向阳 *** 备案手机:***
|
彭信 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-05-03 | 股东变更 |
彭正爱 ,彭正怀 [退出]
|
彭信 , [新增]彭正爱
|
3 | 2018-05-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-12-18变更法人、股东及股权;备案董事、经理及新章程。
|
4 | 2018-05-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭正怀 [退出]
|
彭信 [新增]
|
5 | 2018-05-03 | 法定代表人变更 |
彭正怀
|
彭信
|
6 | 2013-12-23 | 投资人(股权)变更 |
李军出资 490.00000万元 人民币; [退出]彭正怀出资 510.00000万元 人民币
|
彭正爱出资 490.00000万元 人民币 ; [新增]彭正怀出资 510.00000万元 人民币
|