序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龙兴泉 | 51% | 102.0万人民币 |
2 | 张宪春 | 49% | 98.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龙兴泉
|
|
2 |
张宪春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-22 | 章程备案 |
无
|
2022-04-22股东变更
|
2 | 2022-04-22 | 股东变更 |
龙兴爱 , [退出]龙兴泉
|
龙兴泉 ,张宪春 [新增]
|
3 | 2022-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙兴爱 [退出]
|
张宪春 [新增]
|
4 | 2022-01-10 | 章程备案 |
无
|
2022-01-07龙兴泉 (出资比例51.0%) 2035-12-25:货币102.0万元人民币; 龙兴爱 (出资比例49.0%) 2035-12-25:货币98.0万元人民币; 法定代表人变更龙兴泉
|
5 | 2022-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙兴泉 [退出]
|
龙兴爱 [新增]
|
6 | 2022-01-10 | 股东变更 |
龙兴泉 ,王术民 [退出]
|
龙兴爱 , [新增]龙兴泉
|
7 | 2022-01-10 | 法定代表人变更 |
王术民
|
龙兴泉
|
8 | 2022-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王术民 [退出]
|
龙兴泉 [新增]
|
9 | 2022-01-10 | 联络员备案 |
王术民 *** 备案手机:***
|
龙兴泉 *** 备案手机:***
|
10 | 2021-12-30 | 联络员备案 |
宋勇 *** 备案手机:***
|
王术民 *** 备案手机:***
|