序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨正勇 | 70.83333% | 85.0万人民币 |
2 | 杨红明 | 10% | 12.0万人民币 |
3 | 滕朝辉 | 6.66667% | 8.0万人民币 |
4 | 龙志亮 | 6.66667% | 8.0万人民币 |
5 | 田儒卫 | 5.83333% | 7.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-03 | 联络员备案 |
杨正勇 *** 备案手机:***
|
杨正勇 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-09 | 联络员备案 |
杨正勇 *** 备案手机:***
|
杨正勇 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-08 | 联络员备案 |
杨正勇 *** 备案手机:***
|
杨正勇 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-05-31 | 联络员备案 |
杨正勇 *** 备案手机:***
|
杨正勇 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-05-29 | 联络员备案 |
杨正勇 *** 备案手机:***
|
杨正勇 *** 备案手机:***
|