序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 承德北雁商城商贸有限公司 | 14.28571% | 1000万人民币 |
2 | 韩景华 | 9.57143% | 670万人民币 |
3 | 王敬宇 | 8.57143% | 600万人民币 |
4 | 王养龙 | 7.85714% | 550万人民币 |
5 | 贾树学 | 7.85714% | 550万人民币 |
6 | 张丽萍 | 7.14286% | 500万人民币 |
7 | 王淑兰 | 7.14286% | 500万人民币 |
8 | 王翠英 | 7.14286% | 500万人民币 |
9 | 张力钧 | 7.14286% | 500万人民币 |
10 | 郭淑琴 | 6.42857% | 450万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张力钧
|
|
2 |
王立东
|
|
3 |
贾树学
|
|
4 |
张立民
|
|
5 |
崔明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-23 | 章程备案 |
无
|
2018-06-29变更公司股权,公司原股东孙利民(***)将其在公司股权100万元,占注册资本1.4286%,转让给张立民(***),公司原股东信常玉(***)将其在公司股权450万元,占注册资本6.4286%,转让给郭淑琴(***);免去孙利民在公司总经理职务,聘任张立民为公司总经理;废止公司原章程,制定并通过公司新章程。
|
2 | 2018-07-23 | 投资人(股权)变更 |
姚文明 出资 100万人民币;贾树学 出资 550万人民币;郑淑芳 出资 100万人民币;胡井志 出资 120万人民币;孙利民 出资 100万人民币; [退出]王养龙 出资 550万人民币;韩景华 出资 670万人民币;刘景明 出资 360万人民币;王敬宇 出资 600万人民币;承德北雁商城商贸有限公司 出资 1000万人民币;王淑兰 出资 500万人民币;信常玉 出资 450万人民币; [退出]王翠英 出资 500万人民币;张丽萍 出资 500万人民币;张力钧 出资 500万人民币;张桂芹 出资 400万人民币;
|
姚文明 出资 100万人民币;贾树学 出资 550万人民币;郑淑芳 出资 100万人民币;胡井志 出资 120万人民币;张立民 出资 100万人民币; [新增]王养龙 出资 550万人民币;韩景华 出资 670万人民币;刘景明 出资 360万人民币;王敬宇 出资 600万人民币;承德北雁商城商贸有限公司 出资 1000万人民币;王淑兰 出资 500万人民币;郭淑琴 出资 450万人民币; [新增]王翠英 出资 500万人民币;张丽萍 出资 500万人民币;张力钧 出资 500万人民币;张桂芹 出资 400万人民币;
|
3 | 2018-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙利民 [退出]
|
张立民 [新增]
|
4 | 2017-07-13 | 投资人(股权)变更 |
姚文明 出资 100万人民币;贾树学 出资 500万人民币;郑淑芳 出资 100万人民币;胡井志 出资 500万人民币;孙利民 出资 100万人民币;王养龙 出资 500万人民币;韩景华 出资 500万人民币;刘景明 出资 300万人民币;王敬宇 出资 600万人民币;承德北雁商城商贸有限公司 出资 1000万人民币;王淑兰 出资 500万人民币;信常玉 出资 400万人民币;王翠英 出资 500万人民币;张丽萍 出资 500万人民币;张力钧 出资 0万人民币;张桂芹 出资 400万人民币;
|
姚文明 出资 100万人民币;贾树学 出资 550( + 10% )万人民币;郑淑芳 出资 100万人民币;胡井志 出资 120( - 76% )万人民币;孙利民 出资 100万人民币;王养龙 出资 550( + 10% )万人民币;韩景华 出资 670( + 34% )万人民币;刘景明 出资 360( + 20% )万人民币;王敬宇 出资 600万人民币;承德北雁商城商贸有限公司 出资 1000万人民币;王淑兰 出资 500万人民币;信常玉 出资 450( + 12.5% )万人民币;王翠英 出资 500万人民币;张丽萍 出资 500万人民币;张力钧 出资 500万人民币;张桂芹 出资 400万人民币;
|
5 | 2017-07-13 | 住所变更 |
围场镇凤凰南路(交警大队北100米)
|
围场镇凤凰社区凤凰南路伊水华庭小区商业1-2层C5号
|
6 | 2016-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王振明 [退出]
|
孙利民 [新增]
|
7 | 2016-09-01 | 经理备案 |
王振明 [退出]
|
孙利民 [新增]
|
8 | 2015-02-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾树学张国德 [退出]王立东
|
张力钧 [新增]王立东贾树学
|
9 | 2015-02-04 | 投资人(股权)变更 |
姚文明;张国德; [退出]贾树学;郑淑芳;胡井志;孙利民;王养龙;韩景华;刘景明;王敬宇;承德北雁商城商贸有限公司;王淑兰;信常玉;王翠英;张丽萍;张桂芹;
|
姚文明;贾树学;郑淑芳;胡井志;孙利民;王养龙;韩景华;刘景明;王敬宇;承德北雁商城商贸有限公司;王淑兰;信常玉;王翠英;张丽萍;张桂芹;张力钧; [新增]
|
10 | 2015-02-04 | 法定代表人变更 |
张国德
|
张力钧
|