序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-01 | 负责人变更 |
高立长 [退出]
|
梁小红 [新增]
|
2 | 2019-10-18 | 负责人变更 |
彭英杰 [退出]
|
高立长 [新增]
|
3 | 2019-05-20 | 联络员备案 |
陈玉 *** 备案手机:***
|
吕巧莉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-08-17 | 负责人变更 |
刘洪 [退出]
|
彭英杰 [新增]
|
5 | 2017-09-14 | 负责人变更 |
吕巧莉 [退出]
|
刘洪 [新增]
|
6 | 2016-03-31 | 经营范围变更 |
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
|
凭金融许可证经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
|
7 | 2016-03-31 | 经营场所变更 |
湖南省永顺县灵溪镇棚场街4号
|
湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县灵溪镇猛洞河路35-3号
|