序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 花垣县城市园林管理站 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龙麟昊
|
|
2 |
张棋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-10 | 法定代表人变更 |
隆显奇
|
龙麟昊
|
2 | 2018-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
隆显奇 [退出]
|
龙麟昊 [新增]
|
3 | 2018-09-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-09-05章程修正案备案;执行董事兼总经理备案;法人代表变更。
|
4 | 2015-10-22 | 股东变更 |
花垣县边城公园管理处 , [退出]花垣县城市园林管理站
|
花垣县城市园林管理站
|
5 | 2015-10-22 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(国有控股)
|
6 | 2015-10-22 | 章程备案 |
无
|
2015-10-20股东股权,企业类型。
|
7 | 2015-10-22 | 联络员备案 |
张帆
|
张帆
|
8 | 2015-10-22 | 投资人(股权)变更 |
花垣县城市园林管理站 出资 171.5万人民币;花垣县边城公园管理处 出资 28.5万人民币; [退出]
|
花垣县城市园林管理站 出资 200( + 16.61808% )万人民币;
|
9 | 2015-10-22 | 财务负责人 |
|
张帆
|
10 | 2012-12-20 | 投资人(股权)变更 |
花垣县边城公园管理处出资 28.50000万元 人民币;花垣县城市园林管理站出资 1.50000万元 人民币
|
花垣县边城公园管理处出资 28.50000万元 人民币 ;花垣县城市园林管理站出资 171.50000( + 11333.33333% )万元 人民币
|