序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴银香 | 14.29% | 50万人民币 |
2 | 谭显勇 | 14.29% | 50万人民币 |
3 | 吴挺 | 14.29% | 50万人民币 |
4 | 谭显艳 | 14.29% | 50万人民币 |
5 | 石兰芝 | 14.29% | 50万人民币 |
6 | 谭绍成 | 14.29% | 50万人民币 |
7 | 石静 | 14.29% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴银香
|
|
2 |
谭显勇
|
|
3 |
吴挺
|
|
4 |
谭显艳
|
|
5 |
石兰芝
|
|
6 |
谭绍成
|
|
7 |
石静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-08 | 联络员备案 |
吴建勇 *** 备案手机:***
|
吴建勇 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-11-18 | 法定代表人变更 |
石静
|
石峰
|
3 | 2021-11-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-11-17法定代表人变更;章程修正案备案。
|
4 | 2018-04-28 | 联络员备案 |
范建雄 *** 备案手机:***
|
石静 *** 备案手机:*** (网上办理)
|