序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴清山 | 92% | 92万人民币 |
2 | 杨树梅 | 2% | 2万人民币 |
3 | 阙鹏飞 | 2% | 2万人民币 |
4 | 吴万高 | 2% | 2万人民币 |
5 | 韩井贵 | 2% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴清山
|
|
2 |
韩井贵
|
|
3 |
阙鹏飞
|
|
4 |
吴万高
|
|
5 |
杨树梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-02 | 联络员备案 |
韩井贵 *** 备案手机:***
|
韩井贵 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-10 | 联络员备案 |
韩井贵 *** 备案手机:***
|
韩井贵 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-08 | 联络员备案 |
韩井贵 *** 备案手机:***
|
韩井贵 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-05-31 | 联络员备案 |
韩井贵 *** 备案手机:***
|
韩井贵 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-05-29 | 联络员备案 |
韩井贵 *** 备案手机:***
|
韩井贵 *** 备案手机:***
|