序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周云露 | 20% | 120.0万人民币 |
2 | 孙丽萍 | 20% | 120.0万人民币 |
3 | 谢玉顺 | 20% | 120.0万人民币 |
4 | 姚玉缘 | 20% | 120.0万人民币 |
5 | 钱伟红 | 20% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周云露
|
|
2 |
姚玉缘
|
|
3 |
孙丽萍
|
|
4 |
钱伟红
|
|
5 |
谢玉顺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-05 | 业务范围变更 |
山羊养殖及销售;为成员提供相关市场信息咨询服务;引进新技术、新品种,组织技术培训(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
山羊养殖及销售;农作物、蔬菜种植及销售;为成员提供相关市场信息咨询服务;引进新技术、新品种,组织技术培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-12-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-20增加经营项目“农作物种植及销售”
|
3 | 2017-11-21 | 住所变更 |
湖南省龙山县水田坝乡苗汉村
|
湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县水田坝镇澧源村九组
|
4 | 2017-11-21 | 章程备案 |
无
|
2017-10-18住所
|
5 | 2017-11-03 | 章程备案 |
无
|
2017-10-18成员
|
6 | 2017-11-03 | 法定代表人变更 |
周波
|
周云露
|
7 | 2017-11-03 | 财务负责人 |
杜胜明 ***
|
颜莉 ***
|
8 | 2017-11-03 | 联络员备案 |
周波 *** 备案手机:***
|
周波 *** 备案手机:***
|
9 | 2015-12-15 | 联络员备案 |
|
周波
|
10 | 2015-12-15 | 财务负责人 |
|
杜胜明
|