序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈科 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈科
|
|
2 |
陈良兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-09 | 经理备案 |
王帅 [退出]
|
陈科 [新增]
|
2 | 2019-12-09 | 工商登记联络员备案 |
|
陈科
|
3 | 2019-12-09 | 董事备案 |
王帅 [退出]
|
陈科 [新增]
|
4 | 2019-12-09 | 法定代表人变更 |
王帅
|
陈科
|
5 | 2019-12-09 | 股东变更 |
王帅 [退出]
|
陈科 [新增]
|
6 | 2019-12-09 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
7 | 2018-07-05 | 营业期限变更 |
2015-08-19 至 2017-06-30
|
2015-08-19 至
|
8 | 2015-11-26 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区黄村东明里大街5号448房
|
广州市黄埔区中山大道东257号14房(仅限办公用途)
|
9 | 2015-11-26 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
10 | 2015-11-26 | 营业期限变更 |
2015-08-19 至
|
2015-08-19 至 2017-06-30
|