序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李新凯 | 55% | 27.5万人民币 |
2 | 李静静 | 45% | 22.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李新凯
|
|
2 |
李静静
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广州市新明光保健食品有限公司技术研究所
|
顾其胜 | 2001-04-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-08 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2021-11-08 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市越秀区寺右南一街一巷32-36号首层自编101铺
|
3 | 2019-08-21 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市越秀区广州大道中115-117号2008房
|
4 | 2019-08-21 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2019-06-11 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2019-06-11 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市越秀区寺右南二街一巷36号首层
|
7 | 2019-05-09 | 具体经营项目申报 |
|
商品批****贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;许可类医疗器械经营
|
8 | 2016-08-30 | 监事备案 |
|
李静静,监事,选举, [新增]李新凯,执行董事兼经理,选举,是
|
9 | 2016-08-30 | 组织机构备案 |
|
李静静,监事,选举, [新增]李新凯,执行董事兼经理,选举,是
|
10 | 2016-08-30 | 营业期限变更 |
|
1995-11-10 至
|