序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴迪 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴迪
|
|
2 |
郭德亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-15 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区车陂街中山大道中130号汇城大厦一至四层(部位:4B05A房)(不可做厂房使用)
|
广州市番禺区石楼镇南派村南星路66号F栋614
|
2 | 2022-04-15 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2020-12-14 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2020-12-14 | 股东变更 |
彭娟 [退出]
|
吴迪 [新增]
|
5 | 2020-03-12 | 法定代表人变更 |
彭娟
|
吴迪
|
6 | 2020-03-12 | 董事备案 |
彭娟 [退出]
|
吴迪 [新增]
|
7 | 2020-03-12 | 经理备案 |
彭娟 [退出]
|
吴迪 [新增]
|
8 | 2020-03-12 | 工商登记联络员备案 |
|
吴迪
|
9 | 2020-03-12 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
10 | 2017-06-27 | 组织机构备案 |
郭德亮,监事,,彭娟,执行董事兼经理,,是 [退出]
|
郭德亮,监事,,彭娟,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|