序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林锦钊 | 100% | 1118.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林锦钊
|
|
2 |
林锦瑜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广州市黄埔锦兴化工有限公司天河分公司
|
林锦钊 | 2005-08-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-09 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2021-04-09 | 一照多址经营场所备案 |
|
广州市黄埔区黄埔东路5号1006室(仅限办公);
|
3 | 2021-04-09 | 执照副本变更 |
|
2
|
4 | 2018-03-09 | 资金数额变更 |
|
1118.0000 (单位:万元)( + 847.45763% )
|
5 | 2018-03-09 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市黄埔区萝岗街道水西路193号1215
|
6 | 2018-03-09 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
7 | 2017-03-31 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
8 | 2017-03-31 | 企业类型变更 |
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2017-03-31 | 股东变更 |
|
林锦钊;
|
10 | 2016-03-07 | 财务负责人 |
|
曾丽娜
|