序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘强 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘强
|
|
2 |
赵倩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-19 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2021-07-19 | 注册资本(金)变更 |
|
500万元(人民币)( + 150% )
|
3 | 2020-12-03 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2020-12-03 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市白云区龙归街永兴长 东街11号101铺
|
5 | 2020-05-22 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2020-05-22 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市白云区太和镇永兴长 东街南三巷6号902房(自主申报)
|
7 | 2019-07-15 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
8 | 2019-07-15 | 具体经营项目申报 |
|
企业信用咨询服务;市场营销策划服务;企业管理咨询服务;工商登记代理服务;企业形象策划服务;以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理;劳务派遣服务
|
9 | 2019-07-15 | 注册资本(金)变更 |
|
200万元(人民币)( + 100% )
|
10 | 2019-07-15 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市黄埔区水西路195号602房
|