序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余小平 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 黄泽航 | 20% | 100.0万人民币 |
3 | 陈亚婵 | 10% | 50.0万人民币 |
4 | 李威威 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李威威
|
|
2 |
余小平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广州倬林工程技术服务有限公司成都分公司
|
李威威 | 2022-02-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-09 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2021-08-09 | 经营范围 |
|
专业设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);安全技术防范系统设计施工服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;环保咨询服务;以自有资金从事投资活动;建设工程设计;建设工程勘察
|
3 | 2021-04-15 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2021-04-15 | 股东变更 |
|
李威威余小平陈亚婵黄泽航 [新增]
|
5 | 2020-08-07 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2020-08-07 | 企业类型变更 |
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2020-08-07 | 股东变更 |
|
李威威 [新增]余小平陈亚婵 [新增]
|
8 | 2020-07-17 | 董事备案 |
|
李威威 [新增]
|
9 | 2020-07-17 | 监事备案 |
|
余小平 [新增]
|
10 | 2020-07-17 | 经理备案 |
|
李威威 [新增]
|