序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 55% | 550万人民币 |
2 | 广东中衡报关有限公司 | 25% | 250万人民币 |
3 | 贸易通电子贸易有限公司 | 20% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡梦琪
|
|
2 |
陈朝晖
|
|
3 |
王邃
|
|
4 |
钟顺群
|
|
5 |
赖慈红
|
|
6 |
袁万福
|
|
7 |
张云玲
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广东南方海岸科技服务有限公司海南分公司
|
吴成 | 2018-11-12 |
2 |
广东南方海岸科技服务有限公司北京分公司
|
胡梦琪 | 2016-12-26 |
3 |
广东南方海岸科技服务有限公司海南洋浦分公司
|
吴成 | 2009-03-16 |
4 |
广东南方海岸科技服务有限公司番禺分公司
|
黄克敏 | 2002-04-11 |
5 |
广东南方海岸科技服务有限公司韶关分公司
|
黄克敏 | 2001-10-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-25 |
袁万福(监事);陈朝晖(董事);张云玲(监事);胡梦琪(董事长,总经理);王邃(董事);赖慈红(董事);钟顺群(董事);
|
曹莹(副总经理);袁万福(监事);陈朝晖(董事);李泽宇(监事);胡梦琪(董事长);王邃(董事,总经理);肖敬钢(董事);钟顺群(董事);
|
|
2 | 2022-08-25 | 高级管理人员备案 |
袁万福(监事)陈朝晖(董事)张云玲(监事) [退出]胡梦琪(董事长,总经理)王邃(董事)赖慈红(董事) [退出]钟顺群(董事)
|
曹莹(副总经理) [新增]袁万福(监事)陈朝晖(董事)李泽宇(监事) [新增]胡梦琪(董事长)王邃(董事,总经理)肖敬钢(董事) [新增]钟顺群(董事)
|
3 | 2022-04-24 | 高级管理人员备案 |
袁万福(监事)陈朝晖(董事)张云玲(监事)胡梦琪(董事长,总经理)余青松(董事) [退出]赖慈红(董事)钟顺群(董事)
|
袁万福(监事)陈朝晖(董事)张云玲(监事)胡梦琪(董事长,总经理)王邃(董事) [新增]赖慈红(董事)钟顺群(董事)
|
4 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案 |
陈炜(监事) [退出]陈朝晖(董事)张云玲(监事)胡梦琪(董事长,总经理)余青松(董事)赖慈红(董事)钟顺群(董事)
|
袁万福(监事) [新增]陈朝晖(董事)张云玲(监事)胡梦琪(董事长,总经理)余青松(董事)赖慈红(董事)钟顺群(董事)
|
5 | 2021-01-06 | 高级管理人员备案 |
古颂民(董事长) [退出]陈炜(监事)张云玲(监事)胡梦琪(董事,总经理)余青松(董事)赖慈红(董事)钟顺群(董事)
|
陈炜(监事)陈朝晖(董事) [新增]张云玲(监事)胡梦琪(董事长,总经理)余青松(董事)赖慈红(董事)钟顺群(董事)
|
6 | 2021-01-06 | 法定代表人变更 |
古颂民
|
胡梦琪
|
7 | 2019-01-10 | 高级管理人员备案 |
古苑钦(董事) [退出]古颂民(董事长)陈炜(监事)张云玲(监事)胡梦琪(总经理)余青松(董事)赖慈红(董事)钟顺群(董事)
|
古颂民(董事长)陈炜(监事)张云玲(监事)胡梦琪(董事,总经理)余青松(董事)赖慈红(董事)钟顺群(董事)
|
8 | 2019-01-10 | 董事备案 |
古苑钦(董事) [退出]古颂民(董事长) [退出]陈炜(监事) [退出]张云玲(监事) [退出]胡梦琪(总经理) [退出]余青松(董事) [退出]赖慈红(董事) [退出]钟顺群(董事) [退出]
|
古颂民(董事长)陈炜(监事)张云玲(监事)胡梦琪(董事,总经理) [新增]余青松(董事)赖慈红(董事)钟顺群(董事)
|
9 | 2018-06-08 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程
|
10 | 2018-06-08 | 住所/经营场所 |
广东省广州市萝岗区高新技术产业开****区科学城海云路88号办研大楼A-253号房
|
广东省广州市萝岗区高新技术产业开****区科学城海云路88号办研大楼A-253号房;广东省广州市海珠区滨江西路28号三楼
|