序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王茂青 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 冯兴 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王茂青
|
|
2 |
冯兴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-06 | 换照 |
|
换照
|
2 | 2019-06-06 | 监事备案 |
|
冯兴 [新增]
|
3 | 2019-01-28 | 企业类型变更 |
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2019-01-28 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2019-01-28 | 股东变更 |
|
冯兴 [新增]王茂青 [新增]
|
6 | 2018-07-04 | 换照 |
|
换照
|
7 | 2018-07-04 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
8 | 2018-07-04 | 企业类型变更 |
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2018-07-03 | 股东变更 |
|
刘有才; [新增]
|
10 | 2018-03-23 | 股东变更 |
|
冯胜; [新增]王茂青;
|