序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 霍娜娜 | 60% | 6万人民币 |
2 | 于博强 | 40% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
霍娜娜
|
|
2 |
于博强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-29 | 营业期限变更 |
2015-05-08 至 2018-04-15
|
2015-05-08 至
|
2 | 2015-09-23 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|