序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄荣伟 | 80% | 8.0万人民币 |
2 | 钟文红 | 20% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟文红
|
|
2 |
黄荣伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-08 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2022-03-08 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市增城区永宁街凤凰开****区汽车城大道8号华兴商贸综合市场自编内铺位晋丰区10号(即3号通道西侧玻璃铺)
|
3 | 2022-03-08 | 遗失补领 |
|
遗失补领
|
4 | 2019-09-27 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区黄村北路26号D区2楼7287室(仅限办公)
|
5 | 2019-09-27 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2018-09-21 | 组织机构备案 |
|
黄荣伟(监事)钟文红(执行董事兼经理)
|
7 | 2018-09-21 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区岑村圣堂大街工业区3号二楼A区203房-04(仅限办公用途)
|
8 | 2018-08-14 | 组织机构备案 |
|
黄荣伟(监事)钟文红(执行董事兼经理) [新增]
|
9 | 2018-08-14 | 股东变更 |
|
黄荣伟;钟文红; [新增]
|
10 | 2018-08-14 | 监事备案 |
|
黄荣伟(监事)钟文红(执行董事兼经理) [新增]
|