序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张光春 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张光春
|
|
2 |
蓝方媚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-21 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2021-10-21 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市黄埔区揽月路105号501-5房
|
3 | 2019-04-15 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2019-04-15 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市黄埔区观虹路12号708房
|
5 | 2019-03-07 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2019-03-07 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市黄埔区科丰路87号1508房(仅限办公)
|
7 | 2018-06-11 | 组织机构备案 |
|
蓝方媚(监事)张光春(执行董事兼经理) [新增]
|
8 | 2018-06-11 | 股东变更 |
|
张光春; [新增]
|
9 | 2018-06-11 | 经理备案 |
|
蓝方媚(监事)张光春(执行董事兼经理) [新增]
|
10 | 2018-06-11 | 法定代表人变更 |
|
张光春
|