序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-22 | 法定代表人变更 |
叶超
|
熊道勇
|
2 | 2022-08-22 | 其他变更 |
人民币:118万
|
认缴出资数额备案
|
3 | 2022-08-22 | 章程备案 |
准予章程备案
|
准予章程备案
|
4 | 2022-08-22 | 经理备案 |
叶超
|
熊道勇*
|
5 | 2022-08-22 | 股东变更 |
叶超,熊道勇,舒丽芬,熊道忠
|
舒丽芬,熊道忠,熊道勇
|
6 | 2019-01-28 | 监事备案 |
曾秋霞
|
熊道忠
|
7 | 2017-12-05 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
8 | 2017-12-05 | 住所(经营场所)变更 |
广州市海珠区江南大道中180号2406房(仅限办公用途)
|
广州市荔湾区第十甫路158号三层A3040
|
9 | 2017-08-24 | 股东变更 |
叶超;
|
舒丽芬;熊道勇;熊道忠;叶超;
|
10 | 2017-08-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|