序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株式会社棚泽八光社 | 51% | 10.71万美元 |
2 | 上海棚泽八光模具表面加工有限公司 | 49% | 10.29万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
ONISHI YOICHIRO(大西洋一郎)
|
|
2 |
顾青萍
|
|
3 |
HIGASHIGUCHI YASUAKI(东口泰明)
|
|
4 |
米岛贞行
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广州棚泽八光模具表面加工有限公司孝感分公司
|
ONISHI YOICHIRO(大西洋一郎) | 2016-04-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-16 | 经理备案 |
|
ONISHI YOICHIRO(大西洋一郎) [新增]
|
2 | 2020-01-17 | 换照 |
|
换照
|
3 | 2020-01-17 | 法定代表人变更 |
|
ONISHI YOICHIRO(大西洋一郎)
|
4 | 2019-12-17 | 营业期限变更 |
|
2005-07-25 至 2035-07-25
|
5 | 2019-12-17 | 董事备案 |
|
顾青萍HIGASHIGUCHI YASUAKI(东口泰明)ONISHI YOICHIRO(大西洋一郎)
|
6 | 2019-12-17 | 监事备案 |
|
米岛贞行 [新增]
|
7 | 2019-12-17 | 工商登记联络员备案 |
|
王嫩芝
|
8 | 2019-12-17 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市黄埔区沧海五路3号101房
|
9 | 2016-05-18 | 财务负责人 |
|
关文婷
|
10 | 2015-02-13 | 具体经营项目申报 |
|
金属表面处理及热处理加工;模型设计服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);信息技术咨询服务;
|