序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海凌翔投资有限公司 | 100% | 364800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
费怡平
|
|
2 |
张祖康
|
|
3 |
张涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-16 | 法定代表人变更 |
刘勇
|
费怡平
|
2 | 2020-03-16 | 工商登记联络员备案 |
|
郭伟嘉
|
3 | 2020-03-16 | 董事备案 |
刘勇 [退出]
|
费怡平 [新增]
|
4 | 2019-11-19 | 股东名称变更 |
上海凌翔股权投资有限公司 [退出]
|
上海凌翔投资有限公司 [新增]
|
5 | 2019-11-19 | 住所(经营场所)变更 |
广州市荔湾区芳村大道南40号联调大楼(仅限办公用途)
|
广州市荔湾区芳村大道南36号101室
|
6 | 2019-11-19 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
7 | 2015-12-23 | 财务负责人 |
张雨菱
|
梁洁娉
|
8 | 2015-12-21 | 董事备案 |
侯增全,监事,任命,欧阳北京,执行董事兼经理,任命,是
|
侯增全,监事,任命,刘勇,执行董事,委派,是 [新增]欧阳北京,执行董事兼经理,任命,张涛,经理,委派, [新增]张祖康,监事,任命, [新增]
|
9 | 2015-12-21 | 经理备案 |
欧阳北京,执行董事兼经理,任命,是 [退出]侯增全,监事,任命,- [退出]
|
刘勇,执行董事,委派,是 [新增]张涛,经理,委派, [新增]张祖康,监事,任命, [新增]
|
10 | 2015-12-21 | 组织机构备案 |
侯增全,监事,任命, [退出]欧阳北京,执行董事兼经理,任命,是 [退出]
|
刘勇,执行董事,委派,是 [新增]张涛,经理,委派, [新增]张祖康,监事,任命, [新增]
|