序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗国浪 | 52% | 260.0万人民币 |
2 | 智德管理咨询(广州)有限公司 | 48% | 240.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗国浪
|
|
2 |
罗惠芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-09 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2021-10-09 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市黄埔区科研路2号自编4栋501、502、504房
|
3 | 2021-05-26 | 监事备案 |
|
罗惠芬 [新增]
|
4 | 2021-05-26 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2021-02-02 | 股东变更 |
|
智德管理咨询(广州)有限公司 [新增]罗国浪
|
6 | 2021-02-02 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
7 | 2021-02-02 | 监事备案 |
|
梁博 [新增]
|
8 | 2016-11-29 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
9 | 2016-11-29 | 具体经营项目申报 |
|
商品批****贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;实验分析仪器制造;生物技术开****服务;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;商品零售贸易(许可审批类商品除外);仪器仪表批****;供应用仪表及其他通用仪器制造;货物进出口(专营专控商品除外);生物技术转让服务;生物技术咨询、交流服务;农业机械批****;
|
10 | 2016-05-25 | 监事备案 |
|
洪生文,监事,选举, [新增]罗国浪,执行董事兼经理,选举,是
|