序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石河子网维投资普通合伙企业 | 94.98147% | 167534.2585万 |
2 | 刘双广 | 5.01853% | 8851.99万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘双广
|
|
2 |
江斌
|
|
3 |
钮彦平
|
|
4 |
胡志勇
|
|
5 |
方英杰
|
|
6 |
贾幼尧
|
|
7 |
黄海涛
|
|
8 |
刘莹莹
|
|
9 |
周洁莹
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
高新兴科技集团股份有限公司广州分公司
|
周洁莹 | 2021-08-20 |
2 |
高新兴科技集团股份有限公司泰州分公司
|
黄仝宇 | 2019-01-11 |
3 |
高新兴科技集团股份有限公司南阳分公司
|
刘金栋 | 2018-07-02 |
4 |
高新兴科技集团股份有限公司岳阳分公司
|
赵冰心 | 2017-06-22 |
5 |
高新兴科技集团股份有限公司河南分公司
|
柳萍 | 2017-03-13 |
6 |
高新兴科技集团股份有限公司郑州分公司
|
王志斌 | 2016-12-13 |
7 |
高新兴科技集团股份有限公司黎平分公司
|
丁海斌 | 2016-10-19 |
8 |
高新兴科技集团股份有限公司株洲分公司
|
赵冰心 | 2016-10-09 |
9 |
高新兴科技集团股份有限公司清远分公司
|
施长钳 | 2016-09-13 |
10 |
高新兴科技集团股份有限公司湖南分公司
|
赵冰心 | 2016-08-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-13 | 章程修正案备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
2 | 2022-06-13 | 业务范围变更 |
通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开****及系统建设,计算机软件开****,系统集成及相关技术服务;研****、生产、销售:通信产品、无线通讯电子产品(手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备)、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设备、****射设施)、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器、五金产品;通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护;制造、销售:金属链条及其他金属制品、密封件、安防设备、物联网设备;研****:金属制品、物联网技术;制造:金属结构、通用设备(不含特种设备)、电子专用设备(不含许可类专用设备)、计算机软硬件及外围设备;销售:人工智能硬件、智能仓储装备、计算机软硬件及辅助设备;通信技术服务、节能服务(以上不含电信增值业务等许可经营项目);信息系统集成服务、信息技术咨询服务、信息电子技术服务、机电设备安装服务、通信设施安装工程服务、园林绿化工程服务;房屋建筑工程施工、市政公用工程施工;企业自有资金投资;房屋租赁、场地租赁(不含仓储)、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁、办公设备租赁服务;非许可类医疗器械经营;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开****及系统建设,计算机软件开****,系统集成及相关技术服务;研****、生产、销售:通信产品、无线通讯电子产品(手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备)、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设备、****射设施)、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器、配电开关控制设备、智能家庭消费设备、五金产品;通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护;制造、销售:金属链条及其他金属制品、密封件、安防设备、物联网设备;研****:金属制品、物联网技术;制造:金属结构、通用设备(不含特种设备)、电子专用设备(不含许可类专用设备)、计算机软硬件及外围设备;销售:人工智能硬件、智能仓储装备、计算机软硬件及辅助设备;通信技术服务、节能服务(以上不含电信增值业务等许可经营项目);信息系统集成服务、信息技术咨询服务、信息电子技术服务、机电设备安装服务、通信设施安装工程服务、园林绿化工程服务;房屋建筑工程施工、市政公用工程施工;企业自有资金投资;房屋租赁、场地租赁(不含仓储)、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁、办公设备租赁服务;非许可类医疗器械经营;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-12-06 | 非公司企业法人主管部门(出资人)备案 |
章程
|
章程修正案
|
4 | 2021-12-06 | 章程修正案备案 |
章程
|
章程修正案
|
5 | 2021-12-06 | 业务范围变更 |
通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开****及系统建设,计算机软件开****,系统集成及相关技术服务;研****、生产、销售:通信产品、无线通讯电子产品(手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备)、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设备、****射设施)、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器;通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护;通信技术服务、节能服务(以上不含电信增值业务等许可经营项目);信息系统集成服务、信息技术咨询服务、信息电子技术服务、机电设备安装服务、通信设施安装工程服务、园林绿化工程服务;房屋建筑工程施工、市政公用工程施工;企业自有资金投资;房屋租赁、场地租赁(不含仓储)、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁、办公设备租赁服务;非许可类医疗器械经营;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开****及系统建设,计算机软件开****,系统集成及相关技术服务;研****、生产、销售:通信产品、无线通讯电子产品(手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备)、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设备、****射设施)、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器、五金产品;通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护;制造、销售:金属链条及其他金属制品、密封件、安防设备、物联网设备;研****:金属制品、物联网技术;制造:金属结构、通用设备(不含特种设备)、电子专用设备(不含许可类专用设备)、计算机软硬件及外围设备;销售:人工智能硬件、智能仓储装备、计算机软硬件及辅助设备;通信技术服务、节能服务(以上不含电信增值业务等许可经营项目);信息系统集成服务、信息技术咨询服务、信息电子技术服务、机电设备安装服务、通信设施安装工程服务、园林绿化工程服务;房屋建筑工程施工、市政公用工程施工;企业自有资金投资;房屋租赁、场地租赁(不含仓储)、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁、办公设备租赁服务;非许可类医疗器械经营;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2021-12-06 | 业务范围变更 |
通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开****及系统建设,计算机软件开****,系统集成及相关技术服务;研****、生产、销售:通信产品、无线通讯电子产品(手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备)、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设备、****射设施)、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器;通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护;通信技术服务、节能服务(以上不含电信增值业务等许可经营项目);信息系统集成服务、信息技术咨询服务、信息电子技术服务、机电设备安装服务、通信设施安装工程服务、园林绿化工程服务;房屋建筑工程施工、市政公用工程施工;企业自有资金投资;房屋租赁、场地租赁(不含仓储)、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁、办公设备租赁服务;非许可类医疗器械经营;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开****及系统建设,计算机软件开****,系统集成及相关技术服务;研****、生产、销售:通信产品、无线通讯电子产品(手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备)、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设备、****射设施)、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器、五金产品;通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护;制造、销售:金属链条及其他金属制品、密封件、安防设备、物联网设备;研****:金属制品、物联网技术;制造:金属结构、通用设备(不含特种设备)、电子专用设备(不含许可类专用设备)、计算机软硬件及外围设备;销售:人工智能软件、智能仓储装备、计算机软硬件及辅助设备;通信技术服务、节能服务(以上不含电信增值业务等许可经营项目);信息系统集成服务、信息技术咨询服务、信息电子技术服务、机电设备安装服务、通信设施安装工程服务、园林绿化工程服务;房屋建筑工程施工、市政公用工程施工;企业自有资金投资;房屋租赁、场地租赁(不含仓储)、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁、办公设备租赁服务;非许可类医疗器械经营;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2021-06-09 | 清算组备案 |
|
章程
|
8 | 2021-06-09 | 高级管理人员备案 |
阚玉伦(董事) [退出]古永承(董事) [退出]方英杰(董事)黄海涛(监事会主席)钮彦平(独立董事)胡志勇(独立董事)周洁莹(职工监事)江斌(独立董事)贾幼尧(董事)刘莹莹(监事)刘双广(总经理,董事长)侯玉清(董事) [退出]
|
方英杰(董事)黄海涛(监事会主席)胡志勇(独立董事)钮彦平(独立董事)周洁莹(职工监事)江斌(独立董事)贾幼尧(董事)刘莹莹(监事)刘双广(总经理,董事长)
|
9 | 2021-06-09 | 工商登记联络员备案 |
陶柳英
|
文娟
|
10 | 2021-06-09 | 注册资本(金)变更 |
176386.2482万元
|
176386.2485万元人民币( + 0% )
|