序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-20 | 负责人变更 |
邓年超 [退出]
|
梁福林 [新增]
|
2 | 2018-07-17 | 负责人变更 |
赖焕添 [退出]
|
邓年超 [新增]
|
3 | 2018-01-22 | 负责人变更 |
黄文敏 [退出]
|
赖焕添 [新增]
|
4 | 2016-04-12 | 具体经营项目申报 |
生产:水力****电。
|
水力****电;
|
5 | 2016-04-11 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
王伟资
|