序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈灿兴 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈灿兴
|
|
2 |
陈涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-26 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2022-05-26 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区黄村三联路16号(部位:B栋四楼G4328)
|
3 | 2019-06-24 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2019-06-24 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区育英路31号(部位:二楼2148)
|
5 | 2018-11-20 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2018-11-20 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区大观中路17号三楼(部位:390)
|
7 | 2018-06-20 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区广棠西横路5号407-8房
|
8 | 2016-08-11 | 换照 |
|
换照
|
9 | 2016-08-11 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区黄村庙元东大街5号82房
|
10 | 2016-08-11 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|