序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李小珊 | 49% | 24.5万人民币 |
2 | 熊威驰 | 30% | 15万人民币 |
3 | 杨鹏 | 10.5% | 5.25万人民币 |
4 | 黄耀云 | 10.5% | 5.25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李小珊
|
|
2 |
李启云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-23 | 住所(经营场所)变更 |
广州市白云区龙归街夏良路21号203室
|
广州市白云区龙归街夏良龙良路21号203室
|
2 | 2021-03-24 | 住所(经营场所)变更 |
广州市白云区人和镇南方八 街西街44号三楼303房
|
广州市白云区龙归街夏良路21号203室
|
3 | 2020-09-30 | 住所(经营场所)变更 |
广州市白云区太和镇龙归夏良村三社工业区6号
|
广州市白云区人和镇南方八 街西街44号三楼303房
|
4 | 2020-09-30 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2018-08-28 | 遗失补领 |
遗失补领(变更前)
|
遗失补领
|
6 | 2016-09-22 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
李小珊
|
7 | 2016-09-22 | 股东变更 |
黄耀云;李小珊;熊威驰;杨鹏;
|
黄耀云;李小珊;熊威驰;杨鹏;
|
8 | 2016-09-22 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|