序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何志亮 | 25% | 25.0万人民币 |
2 | 涂伟 | 25% | 25.0万人民币 |
3 | 涂佳丽 | 25% | 25.0万人民币 |
4 | 程建冰 | 25% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
涂佳丽
|
|
2 |
涂伟
|
|
3 |
何志亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-26 | 遗失补领 |
|
遗失补领
|
2 | 2018-08-21 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市增城区新塘镇石下村猪古坑(厂房)首层
|
3 | 2018-08-21 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2017-09-27 | 财务负责人 |
|
涂佳丽
|
5 | 2017-09-27 | 换照 |
|
换照
|
6 | 2017-09-27 | 股东变更 |
|
程建冰;何志亮;涂佳丽;涂伟;
|
7 | 2015-08-14 | 营业期限变更 |
|
2014-03-25 至
|
8 | 2015-08-14 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市增城永宁街宁西工业园三路8号(厂房A7)首层
|
9 | 2015-08-14 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|