序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘德华 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 叶敏 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘德华
|
|
2 |
叶敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-08 | 经理备案 |
王婷 [退出]
|
刘德华 [新增]
|
2 | 2019-01-08 | 董事备案 |
王婷 [退出]
|
刘德华 [新增]
|
3 | 2019-01-08 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2019-01-08 | 监事备案 |
李十子 [退出]
|
叶敏 [新增]
|
5 | 2019-01-08 | 股东变更 |
李十子 [退出]王婷 [退出]
|
刘德华 [新增]叶敏 [新增]
|
6 | 2019-01-08 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区华观路1933号之三626(仅限办公用途)
|
广州市天河区华旭街4号1255房(仅限办公)
|
7 | 2019-01-08 | 法定代表人变更 |
王婷
|
刘德华
|
8 | 2017-08-21 | 住所(经营场所)变更 |
广州市海珠区赤岗西路286号A栋F区04(临时经营场所有效期至2017年4月9日)
|
广州市天河区华观路1933号之三626(仅限办公用途)
|
9 | 2017-08-15 | 组织机构备案 |
林斌,执行董事兼经理,选举,是 [退出]杨美莲,监事,选举, [退出]
|
李十子,监事,选举, [新增]王婷,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|
10 | 2017-08-15 | 营业期限变更 |
2011-06-02 至 2017-04-09
|
2011-06-02 至
|