序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴燕清 | 51% | 183.6万人民币 |
2 | 吕京川 | 49% | 176.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕京川
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广州成功之路国际旅行社有限公司深圳分公司
|
吕京川 | 2018-07-20 |
2 |
广州成功之路国际旅行社有限公司长沙分公司
|
吕京川 | 2018-03-13 |
3 |
广州成功之路国际旅行社有限公司北京分社
|
段新中 | 2010-04-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-21 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2019-03-21 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区体育西路111-115号单号13楼(仅限办公)
|
3 | 2016-02-17 | 财务负责人 |
|
罗水生
|
4 | 2016-02-17 | 换照 |
|
换照
|
5 | 2016-02-17 | 股东变更 |
|
吕京川;吴燕清;
|
6 | 2015-02-06 | 具体经营项目申报 |
|
入境旅游业务;出境旅游业务;境内旅游业务;旅客票务代理;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);
|
7 | 2015-02-06 | 换照 |
|
换照
|