序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓丽芳 | 90% | 9万人民币 |
2 | 梁晨 | 10% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁晨
|
|
2 |
毛周南
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-03 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2021-06-03 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区珠吉路28号3栋109铺
|
3 | 2017-03-03 | 财务负责人 |
|
梁晨
|
4 | 2017-03-03 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市黄埔区安新前街6号5楼B11房
|
5 | 2017-03-03 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2017-03-03 | 营业期限变更 |
|
2011-10-19 至
|
7 | 2015-08-06 | 经理备案 |
|
梁晨,执行董事兼经理,选举, [新增]毛周南,监事,聘用,
|
8 | 2015-08-06 | 法定代表人变更 |
|
梁晨
|
9 | 2015-08-06 | 组织机构备案 |
|
梁晨,执行董事兼经理,选举,是 [新增]毛周南,监事,聘用,
|
10 | 2015-08-06 | 董事备案 |
|
邓丽芳,执行董事兼经理,选举,梁晨,执行董事兼经理,选举,是 [新增]毛周南,监事,聘用,
|