序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 51% | 3510.33万人民币 |
2 | 广汽零部件有限公司 | 49% | 3372.67万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏军
|
|
2 |
陈泳佚
|
|
3 |
吴卫兵
|
|
4 |
徐铮铮
|
|
5 |
刘浩
|
|
6 |
陈敏
|
|
7 |
陶敏
|
|
8 |
王四海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-27 | 一照多址经营场所备案 |
广州市番禺区化龙镇龙秀路9号(办公楼3层东侧)
|
|
2 | 2022-07-27 | 执照副本变更 |
2
|
|
3 | 2022-07-27 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-09-08 | 经理备案 |
孙飞 [退出]吴卫兵
|
|
5 | 2021-07-27 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-07-27 | 一照多址经营场所备案 |
|
|
7 | 2021-07-27 | 执照副本变更 |
1
|
|
8 | 2020-11-06 | 董事备案 |
刘浩陆炳燊 [退出]吴卫兵夏军徐铮铮
|
|
9 | 2020-06-28 | 监事备案 |
陈敏何荔红 [退出]
|
|
10 | 2020-06-28 | 董事备案 |
刘浩陆炳燊吴卫兵夏军杨分委 [退出]
|
|