序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁兵 | 52% | 26.0万人民币 |
2 | 谢良荣 | 48% | 24.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁兵
|
|
2 |
谢良荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-15 | 监事备案 |
张平 [退出]
|
谢良荣 [新增]
|
2 | 2022-07-15 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2022-03-02 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2022-03-02 | 住所(经营场所)变更 |
广州市番禺区大石街105国道大石段648-650号101
|
广州市番禺区石壁街都那村屏都路111号1栋101-103
|
5 | 2022-03-02 | 股东变更 |
梁兵,谢福强, [退出]谢良荣,张平 [退出]
|
谢良荣,梁兵
|
6 | 2019-09-24 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
7 | 2019-09-24 | 股东变更 |
梁兵张平谢良荣
|
梁兵张平谢良荣谢福强 [新增]
|
8 | 2018-01-30 | 股东变更 |
梁兵,001, ,货币,0,0,0.0000, , ;张平,001, ,货币,0,0,0.0000, , ;
|
梁兵,001,*****3,货币,20.0000,40.0000,0.0000, , ;谢良荣,001,*****5,货币,15.0000,30.0000,0.0000, , ; [新增]张平,001,*****8,货币,15.0000,30.0000,0.0000, , ;
|
9 | 2018-01-30 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
10 | 2018-01-30 | 股东变更 |
梁兵;张平;
|
梁兵;谢良荣; [新增]张平;
|