序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天广中茂股份有限公司 | 100% | 31812.675400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王国豪
|
|
2 |
杨美桂
|
|
3 |
梁盛
|
|
4 |
李海安
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广州中茂园林建设工程有限公司福建分公司
|
余林锋 | 2018-08-30 |
2 |
广州中茂园林建设工程有限公司珠海金湾分公司
|
彭新焕 | 2017-06-23 |
3 |
广州中茂园林建设工程有限公司江西分公司
|
周平华 | 2017-06-15 |
4 |
广州中茂园林建设工程有限公司韶关分公司
|
余林锋 | 2016-12-16 |
5 |
广州中茂园林建设工程有限公司株洲分公司
|
李日成 | 2015-09-25 |
6 |
广州中茂园林建设工程有限公司东莞分公司
|
陈晓城 | 2014-05-30 |
7 |
广州中茂园林建设工程有限公司岳阳分公司
|
黄旭辉 | 2014-05-21 |
8 |
广州中茂园林建设工程有限公司深圳福田分公司
|
罗基城 | 2013-11-08 |
9 |
广州中茂园林建设工程有限公司青海分公司
|
黄旭辉 | 2013-08-26 |
10 |
广州中茂园林建设工程有限公司花溪分公司
|
彭新焕 | 2013-08-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-02 | 监事备案 |
邵儒兴 [退出]
|
李海安 [新增]
|
2 | 2020-04-28 | 董事备案 |
詹东 [退出]
|
梁盛 [新增]杨美桂 [新增]王国豪 [新增]
|
3 | 2020-04-28 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2020-04-28 | 经理备案 |
杨美桂 [退出]
|
王国豪 [新增]
|
5 | 2020-04-28 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区黄埔大道西路120号2801室(部位:自编D自编E自编F自编G自编H自编I)
|
广州市天河区珠江东路13号701室(部位:自编06单元)
|
6 | 2020-04-28 | 法定代表人变更 |
詹东
|
王国豪
|
7 | 2020-04-28 | 监事备案 |
王金梅 [退出]
|
邵儒兴 [新增]
|
8 | 2019-11-28 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区黄埔大道西路118号1003(部位:A)
|
广州市天河区黄埔大道西路120号2801室(部位:自编D自编E自编F自编G自编H自编I)
|
9 | 2019-11-28 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
10 | 2019-11-28 | 监事备案 |
余松湛 [退出]
|
王金梅 [新增]
|