序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 木桥(武汉)汽车零部件有限公司 | 66.66667% | 4400.0万人民币 |
2 | 广汽零部件有限公司 | 33.33333% | 2200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈泳佚
|
|
2 |
约翰·彼得·齐亚尼斯
|
|
3 |
KAI JACOBSEN(凯·杰克布森)
|
|
4 |
岳泰
|
|
5 |
查尔斯·戴利
|
|
6 |
SUN XINGYUAN(孙星原)
|
|
7 |
陶敏
|
|
8 |
邱晋刚
|
|
9 |
贡怡峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-04 | 董事备案 |
KAI JACOBSEN(凯·杰克布森)SUN XINGYUAN(孙星原)查尔斯·戴利约翰·彼得·齐亚尼斯陈泳佚马昌义 [退出]
|
岳泰 [新增]KAI JACOBSEN(凯·杰克布森)SUN XINGYUAN(孙星原)查尔斯·戴利约翰·彼得·齐亚尼斯陈泳佚
|
2 | 2021-04-27 | 法定代表人变更 |
张平秀
|
陈泳佚
|
3 | 2021-04-27 | 董事备案 |
查尔斯 戴利 [退出]迪帕克.曼尚达 [退出]马昌义严寰列 [退出]约翰.彼得.齐亚尼斯 [退出]张平秀 [退出]
|
KAI JACOBSEN(凯·杰克布森) [新增]查尔斯·戴利 [新增]马昌义约翰·彼得·齐亚尼斯 [新增]SUN XINGYUAN(孙星原) [新增]陈泳佚 [新增]
|
4 | 2021-01-25 | 监事备案 |
何荔红 [退出]邱晋刚
|
陶敏 [新增]邱晋刚
|
5 | 2019-12-10 | 董事备案 |
查尔斯 戴利龚惠琼 [退出]李志刚 [退出]特伦斯.坎贝尔 [退出]吴彥兴 [退出]张平秀
|
查尔斯 戴利张平秀约翰.彼得.齐亚尼斯 [新增]迪帕克.曼尚达 [新增]严寰列 [新增]马昌义 [新增]
|
6 | 2019-12-10 | 股东名称变更 |
广汽零部件有限公司兴桥高分子材料科技有限公司
|
广汽零部件有限公司木桥(武汉)汽车零部件有限公司 [名称变更]
|
7 | 2019-12-10 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
8 | 2019-12-10 | 监事备案 |
何荔红吴炅尚 [退出]
|
何荔红邱晋刚 [新增]
|
9 | 2019-12-10 | 名称变更 |
广州兴桥高分子材料科技有限公司
|
广州木桥汽车部件有限公司
|
10 | 2019-03-27 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|