序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广州市番禺区番****集团有限公司 | 100% | 1788.900000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王隽华
|
|
2 |
杨伟生
|
|
3 |
古剑雄
|
|
4 |
黎浩松
|
|
5 |
苏紫兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-08 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2020-03-10 | 工商登记联络员备案 |
|
王碧丹
|
3 | 2020-03-10 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2020-03-10 | 股东名称变更 |
|
广州市番禺区番****集团有限公司 [新增]
|
5 | 2018-11-21 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2018-11-15 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
7 | 2018-04-18 | 经理备案 |
|
古剑雄,董事兼经理,委派, [新增]黎浩松,监事,选举,苏紫兰,监事,选举,王隽华,董事长,任命,是 [新增]杨伟生,董事,委派,
|
8 | 2018-04-18 | 董事备案 |
|
古剑雄,董事兼经理,委派, [新增]黎浩松,监事,选举,苏紫兰,监事,选举,王隽华,董事长,任命,是 [新增]杨伟生,董事,委派,
|
9 | 2018-04-18 | 组织机构备案 |
|
古剑雄,董事兼经理,委派, [新增]黎浩松,监事,选举,苏紫兰,监事,选举,王隽华,董事长,任命,是 [新增]杨伟生,董事,委派,
|
10 | 2018-04-18 | 董事备案 |
|
古剑雄(董事兼经理) [新增]黎浩松(监事)苏紫兰(监事)王隽华(董事长) [新增]杨伟生(董事)
|