序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨阳 | 80% | 2400.0万人民币 |
2 | 刘琼 | 10% | 300.0万人民币 |
3 | 洪鹏飞 | 10% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨阳
|
|
2 |
刘琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-17 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2021-09-17 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市黄埔区龙湖街迳下村竹山路932号二层(仅限办公)
|
3 | 2021-09-17 | 遗失补领 |
|
遗失补领
|
4 | 2021-09-07 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市黄埔区香山路17号办公楼202房(仅限办公)
|
5 | 2021-09-07 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2021-08-11 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市黄埔区龙湖街迳下村竹山路932号二层(仅限办公)
|
7 | 2021-08-11 | 工商登记联络员备案 |
|
张洁
|
8 | 2021-08-11 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
9 | 2020-03-19 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
10 | 2020-03-19 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市黄埔区香山路17号办公楼202房(仅限办公)
|