序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑雄辉 | 68% | 3400.0万人民币 |
2 | 陈航 | 12% | 600.0万人民币 |
3 | 郑迪 | 10% | 500.0万人民币 |
4 | 郑燕平 | 5% | 250.0万人民币 |
5 | 刘晓球 | 5% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺海波
|
|
2 |
郑雄辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-12 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2022-07-12 | 股东变更 |
|
郑雄辉,刘晓球,郑迪,陈航,郑燕平
|
3 | 2021-05-21 | 股东变更 |
|
郑燕平 [新增]陈航郑雄辉郑迪余亦农刘晓球罗爱****
|
4 | 2021-05-21 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2020-11-25 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2020-11-25 | 股东变更 |
|
陈航 [新增]郑雄辉郑迪余亦农周永亮刘晓球罗爱**** [新增]
|
7 | 2020-06-09 | 经理备案 |
|
贺海波 [新增]
|
8 | 2020-06-09 | 董事备案 |
|
贺海波 [新增]
|
9 | 2020-06-09 | 法定代表人变更 |
|
贺海波
|
10 | 2020-06-09 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|