序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田立斌 | 98% | 980.0万人民币 |
2 | 田锐 | 2% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田立斌
|
|
2 |
田锐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-02 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2021-09-02 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区棠安路288号1027房
|
3 | 2017-01-17 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区棠安路288-298号首层、二层局部1027房
|
4 | 2017-01-17 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2016-06-17 | 财务负责人 |
|
田立斌
|
6 | 2016-06-17 | 换照 |
|
换照
|
7 | 2016-06-17 | 执照副本变更 |
|
2
|
8 | 2014-08-21 | 具体经营项目申报 |
|
信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机技术开****、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开****;信息电子技术服务;计算机和辅助设备修理;软件开****;通讯设备修理;商品批****贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);电子自动化工程安装服务;专用设备修理;电力电子技术服务;软件服务;网络技术的研究、开****;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);
|
9 | 2014-08-21 | 组织机构备案 |
|
田立斌,执行董事兼经理,选举,是 [新增]田锐,监事,选举, [新增]
|
10 | 2014-08-21 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|