序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张郅伟 | 55.46% | 554.6万人民币 |
2 | 林忠财 | 39.54% | 395.4万人民币 |
3 | 邹劲松 | 5% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张郅伟
|
|
2 |
邹劲松
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-31 | 遗失补领 |
|
遗失补领
|
2 | 2017-12-11 | 遗失补领 |
|
遗失补领
|
3 | 2017-12-11 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2017-12-04 | 股东变更 |
|
林忠财; [新增]张郅伟;邹劲松;
|
5 | 2016-12-16 | 营业期限变更 |
|
2015-03-03 至
|
6 | 2016-12-13 | 股东变更 |
|
张郅伟;邹劲松;
|
7 | 2016-12-12 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市番禺区钟村街钟三村隆辉创业公馆B座122房
|
8 | 2016-09-28 | 组织机构备案 |
|
张郅伟,执行董事兼经理,选举,是 [新增]邹劲松,监事,,
|
9 | 2016-09-28 | 遗失补领 |
|
遗失补领
|
10 | 2016-09-28 | 财务负责人 |
|
周焕珍
|