序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-13 | 负责人变更 |
MIYATA HISASHI(宫田尚志) [退出]
|
ANDO SHOJI(安藤祥治) [新增]
|
2 | 2021-07-26 | 负责人变更 |
YAMAZAKI EIJI(山崎 [退出]英次) [退出]
|
MIYATA HISASHI(宫田尚志) [新增]
|
3 | 2019-07-18 | 负责人变更 |
MATSUI TSUNEO(松井 [退出]恒夫) [退出]
|
YAMAZAKI EIJI(山崎 [新增]英次) [新增]
|
4 | 2015-12-08 | 财务负责人 |
|
区杰贞
|
5 | 2015-05-22 | 负责人变更 |
IMAGAWA YOSHIAKI(今川喜章) [退出]
|
MATSUI TSUNEO(松井 [新增]恒夫) [新增]
|