序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广州万宝集团有限公司 | 43.36493% | 915万美元 |
2 | 江森自控日立空调服务(香港)有限公司 | 42.41706% | 895万美元 |
3 | 江森自控日立空调台湾(英属维尔京群岛)股份有限公司 | 14.21801% | 300万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨军
|
|
2 |
关宇
|
|
3 |
Nobuyuki Tao
|
|
4 |
张仁昌
|
|
5 |
梁春华
|
|
6 |
易晓明
|
|
7 |
胡嘉荣
|
|
8 |
张振军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广州日立冷机有限公司上海办事处
|
中塚等 | 2003-12-22 |
2 |
广州日立冷机有限公司北京办事处
|
中塚等 | 2003-09-15 |
3 |
广州日立冷机有限公司营业部
|
中塚等 | 1999-01-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-06 | 董事备案 |
Nobuyuki TaoShinichi Iizuka [退出]张仁昌杨军梁春华
|
Nobuyuki Tao张仁昌杨军梁春华关宇 [新增]
|
2 | 2021-12-06 | 经理备案 |
季文光 [退出]梁春华
|
梁春华张振军 [新增]
|
3 | 2020-11-26 | 监事备案 |
李清琴 [退出]易晓明
|
易晓明胡嘉荣 [新增]
|
4 | 2020-07-28 | 董事备案 |
Nobuyuki Tao陈重国 [退出]梁春华杨军张仁昌
|
Nobuyuki TaoShinichi Iizuka [新增]梁春华杨军张仁昌
|
5 | 2020-07-28 | 工商登记联络员备案 |
广州日立冷机有限公司
|
魏晴玉
|
6 | 2019-04-25 | 董事备案 |
Nobuyuki Tao陈重国柯忠信 [退出]梁春华杨军
|
张仁昌 [新增]Nobuyuki Tao陈重国梁春华杨军
|
7 | 2018-11-22 | 法定代表人变更 |
巨小平
|
杨军
|
8 | 2018-11-22 | 董事备案 |
Nobuyuki Tao陈重国巨小平 [退出]赖振荣 [退出]梁春华
|
Nobuyuki Tao陈重国梁春华杨军 [新增]柯忠信 [新增]
|
9 | 2018-11-15 | 董事备案 |
Nobuyuki Tao陈重国巨小平 [退出]赖振荣 [退出]梁春华
|
Nobuyuki Tao陈重国梁春华杨军 [新增]柯忠信 [新增]
|
10 | 2018-11-15 | 法定代表人变更 |
巨小平
|
杨军
|