序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 文小玲 | 57.78086% | 4680.2499万人民币 |
2 | 朱砚 | 20.01467% | 1621.1881万人民币 |
3 | 张合 | 4.65429% | 376.9979万人民币 |
4 | 何耀 | 4.04702% | 327.8084万人民币 |
5 | 苏州创东方富诚投资企业(有限合伙) | 3.33333% | 270万人民币 |
6 | 天津市鼎贤益能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.83333% | 229.5万人民币 |
7 | 文亨 | 2.48946% | 201.646万人民币 |
8 | 张望明 | 2.16667% | 175.5万人民币 |
9 | 广州海汇成长创业投资中心(有限合伙) | 1.66667% | 135万人民币 |
10 | 方天亮 | 0.94298% | 76.3811万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
文小玲
|
|
2 |
朱砚
|
|
3 |
马存洲
|
|
4 |
王清明
|
|
5 |
刘志锋
|
|
6 |
陶勇
|
|
7 |
李瑞强
|
|
8 |
王晓轩
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广州鑫源恒业电力线路器材股份有限公司工会委员会
|
2010-10-12 | |
2 |
广州鑫源恒业电力线路器材有限公司太谷分公司
|
李惠珠 | 2007-06-21 |
3 |
广州鑫源恒业电力线路器材有限公司山西太谷铸造分厂
|
要二清 | 2003-12-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-15 | 监事备案 |
乔青龙 [退出]谢忠伟 [退出]閤明均 [退出]
|
李瑞强 [新增]王晓轩 [新增]陶勇 [新增]
|
2 | 2021-09-15 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2021-09-15 | 董事备案 |
戴群策 [退出]谷松林 [退出]韩青峰 [退出]文小玲郑怀清 [退出]周少强 [退出]朱砚
|
马存洲 [新增]文小玲朱砚刘志锋 [新增]王清明 [新增]
|
4 | 2021-09-15 | 注册资本(金)变更 |
8973万元(人民币)
|
10543.2750万元(人民币)( + 17.5% )
|
5 | 2021-07-12 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2020-06-29 | 股权出质变更 |
null,null,文小玲,文小玲,
|
null,null,文小玲,文小玲
|
7 | 2020-03-13 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
8 | 2019-12-31 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
9 | 2019-11-19 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
10 | 2018-12-05 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|