序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 84.75322% | 310506.7万人民币 |
2 | 广州万宝集团有限公司 | 15.24679% | 55859.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
左梁
|
|
2 |
洪素丽
|
|
3 |
龙勇
|
|
4 |
罗明
|
|
5 |
杨召
|
|
6 |
张晓梅
|
|
7 |
曾德球
|
|
8 |
王善宁
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广州金骏投资控股有限公司天河分公司
|
滕建辉 | 2010-04-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-15 | 经理备案 |
滕建辉 [退出]
|
杨召 [新增]
|
2 | 2020-12-15 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2020-12-15 | 企业类型变更 |
有限责任公司(法人独资)
|
其他有限责任公司
|
4 | 2020-12-15 | 注册资本(金)变更 |
310506.7万元(人民币)
|
366365.7万元(人民币)( + 17.98963% )
|
5 | 2020-12-15 | 股东变更 |
广州工业投资控股集团有限公司
|
广州工业投资控股集团有限公司广州万宝集团有限公司 [新增]
|
6 | 2020-08-17 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
7 | 2020-08-17 | 法定代表人变更 |
何利民
|
左梁
|
8 | 2020-08-17 | 名称变更 |
广州金骏投资控股有限公司
|
广州工控资本管理有限公司
|
9 | 2020-08-17 | 董事备案 |
何利民 [退出]廖崇康 [退出]廖辉宁 [退出]魏义俊 [退出]吴春林 [退出]肖红民 [退出]滕建辉 [退出]
|
左梁 [新增]龙勇 [新增]罗明 [新增]杨召 [新增]洪素丽 [新增]
|
10 | 2020-03-25 | 股东名称变更 |
广州钢铁企业集团有限公司 [退出]
|
广州工业投资控股集团有限公司 [新增]
|