序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广东天泽控股集团有限公司 | 95% | 475.0万人民币 |
2 | 张玮 | 5% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡利红
|
|
2 |
谢宏威
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-26 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2021-07-26 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区庆亿街1号301铺(部位:自编01号之一、之二)
|
3 | 2020-09-14 | 股东名称变更 |
|
广东天泽控股集团有限公司 [名称变更]张玮
|
4 | 2020-09-14 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2020-07-27 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区庆亿街1号301铺(部位:自编01号之一)
|
6 | 2020-07-27 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
7 | 2019-11-08 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
8 | 2019-11-08 | 注册资本(金)变更 |
|
500万元(人民币)( + 1415.15152% )
|
9 | 2018-01-22 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区花城大道667号3层(部位:自编302C)
|
10 | 2018-01-22 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|