序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-19 | 住所(经营场所)变更 |
广州市越秀区庙前西街48号自编1号317房
|
广州市越秀区庙前西街48号自编1号408房
|
2 | 2018-09-19 | 负责人变更 |
罗敏滋 [退出]
|
杨海林 [新增]
|
3 | 2018-08-09 | 住所(经营场所)变更 |
广州市越秀区庙前西街48号317房
|
广州市越秀区庙前西街48号自编1号317房
|
4 | 2016-09-14 | 企业类型变更 |
有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)
|
5 | 2016-09-14 | 名称变更 |
广东麒麒文化传播有限公司广州分公司
|
广东麒麒文化传播股份有限公司广州分公司
|
6 | 2016-03-10 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
梁志文
|
7 | 2016-03-10 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
8 | 2015-02-06 | 名称变更 |
广东麒麟文化传播有限公司广州分公司
|
广东麒麒文化传播有限公司广州分公司
|